Boris Kenneth Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S (Ejer) |
Største overskud: | 80.520' DKK KASI ApS (2013-14) |
Største underskud: | -14.882' DKK BENT MÜLLER A/S (Nu: FS EJENDOMSSELSKAB III A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 750.438' DKK KASI ApS (2017-18) |
Største gæld: | 77.585' DKK KASI ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S (25 år 2 måneder) |
Seed: 1305775225
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1999 i Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S (tidligere ADVOKATFIRMAET POUL SCHMITH) som Ejer. Boris Kenneth Frederiksen købte en andel af virksomheden den 1. juli 1999 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Boris af: Karsten Hagel-Sørensen, Michael Christian Gregers Larsen, Hans Christian Vinten og 10 andre personer. Hvervet som Ejer har Boris nu besiddet i 25 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (10)
-
LARS DALSGAARD ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.03.2024 -
AO HOLDING 2012 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 28.08.2024 -
OE AF 1/2 2002 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 28.08.2024 -
FORSIKRINGSSELSKABET BRANDKASSEN G/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.12.2013 -
JAX EJENDOMME ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.03.2024 -
LD EQUITY INVEST ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.03.2024 -
Stjerneskud Media ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 16.12.2021 -
Blox Construction ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 15.09.2023 -
KS Byg og Montage ApS UNDER KONKURS
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 13.12.2023 -
Flyttefirmaet Jonas A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.07.2024
Tidslinje (1757)
-
Teak Ejendomme ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
Jysk Anlægsentreprise ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
B&L Multiservice ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024
Blå bog (fortsat)
Boris har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Boris Kenneth Frederiksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i GR HOLDING AF 2012 ApS der præsenterede et overskud på 9.040' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i GR HOLDING AF 2012 ApS der præsenterede et underskud på 1.981' DKK.
Boris har i alt siddet i bestyrelsen hos 875 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 9 måneder fra 2013 til i dag hos FORSIKRINGSSELSKABET BRANDKASSEN G/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.300' DKK (NORDISK EJENDOMSHOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.183' DKK (TTP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 51.692' DKK (NORDISK EJENDOMSHOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -361' DKK (TTP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Boris' netværk er Lars Dalsgaard.