Bo Biersma Elberling
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK VANDMILJØ V/BO ELBERLING (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PROFESSOR NIELS KINGO JACOBSENS REJSELEGAT (5 år 8 måneder) |
Seed: 2146210066
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 i DANSK VANDMILJØ V/BO ELBERLING som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Bo Biersma Elberling der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Bo i 3 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2001.
Tidslinje (6)
-
GLOBAL TRADE & SERVICES ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2004
Registreringsdato: 20.02.2004 -
GLOBAL TECWOOD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2004
Registreringsdato: 20.02.2004 -
DANSK VANDMILJØ V/BO ELBERLING (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2001
Registreringsdato: 30.06.2001
Blå bog (fortsat)
Bo har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
16.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
04.06.2019 - 11.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
04.06.2019 - 17.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2000 - 20.02.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Jørgen Mikael Ole Olufsen.