Michael Royal Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1993 (31 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | WINDWARD V/MICHAEL ROYAL PETERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 949' DKK FONDEN BYG ERFA (2020) |
Største underskud: | -438' DKK FONDEN BYG ERFA (2015) |
Største egenkapital: | 3.817' DKK FONDEN BYG ERFA (2023) |
Største gæld: | 2.244' DKK FONDEN BYG ERFA (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos FONDEN BYG ERFA (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af WINDWARD V/MICHAEL ROYAL PETERSEN (9 år 3 måneder) |
Seed: 1759990666
Det startede for alvor en dag i 1993 i WINDWARD V/MICHAEL ROYAL PETERSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Michael Royal Petersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Michael i 9 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 1. juni 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. juni 2002.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN BYG ERFA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
FONDEN BYG ERFA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2020
Registreringsdato: 08.09.2020 -
CONCEPTO ARCHITECTS HOLDING ApS (Nu: HOLDINGSELSKABET AF 2.7.2014 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.07.2014
Registreringsdato: 02.07.2014 -
F2 ARKITEKTER ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 2.7.2014)
Fratrådt som direktørDato: 02.07.2014
Registreringsdato: 02.07.2014
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.03.2009 - 02.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.07.2007 - 02.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.07.2006 - 17.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2008 - 01.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Susanne Pouline Svendsen.