Tor Henrik Ankerstjerne
Erhvervsaktiv siden: | 22. feb. 1991 (33 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MHBJ INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.576' DKK CENTERFORENINGEN CITY 2 (2020) |
Største underskud: | -699' DKK CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. (2017) |
Største egenkapital: | 2.244' DKK CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. (2020) |
Største gæld: | 9.651' DKK CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. (2017) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos THE UNIVERSAL JOURNEY ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kong Kaffe I K/S (9 år 11 måneder) |
Seed: 1956283146
Karrieren som leder begyndte den dag i 1991 i MHBJ INVEST ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Tor Henrik Ankerstjerne i 6 år 5 måneder, inden stoppet d. 14. august 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. august 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THE UNIVERSAL JOURNEY HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
THE UNIVERSAL JOURNEY ApS
Via THE UNIVERSAL JOURNEY HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
THE UNIVERSAL JOURNEY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2021 -
THE UNIVERSAL JOURNEY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.10.2020
Tidslinje (32)
-
THE UNIVERSAL JOURNEY HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2021
Registreringsdato: 17.12.2021 -
THE UNIVERSAL JOURNEY ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2021
Registreringsdato: 17.12.2021 -
THE UNIVERSAL JOURNEY HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021
Blå bog (fortsat)
Tor har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Direktør
17.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Direktør
17.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2018 - 30.09.2020
Bestyrelsesmedlem
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.05.2007 - 26.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.01.2013 - 10.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Tor Henrik Ankerstjerne er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THE UNIVERSAL JOURNEY HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.378' DKK. Gennem sit holdingselskab THE UNIVERSAL JOURNEY HOLDING ApS har Tor dermed også andele i THE UNIVERSAL JOURNEY ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Tor Henrik Ankerstjerne, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Tor Henrik Ankerstjerne har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. der præsenterede et overskud på 861' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. der præsenterede et underskud på 83' DKK.
Tor har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 8 måneder fra 2007 til 2015 hos KONG KAFFE ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 91' DKK (THE UNIVERSAL JOURNEY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.378' DKK (THE UNIVERSAL JOURNEY HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.357' DKK (THE UNIVERSAL JOURNEY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tor' netværk er Soffie Mathilde Mettemariana Mariegård.