Ole Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | 4eyes Design V/Ole Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 11.591' DKK FUTURECOWBOYS HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -1.116' DKK FUTURECOWBOYS HOLDING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 17.092' DKK FUTURECOWBOYS HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 4.744' DKK SWUSH.COM ApS (2016) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos SWUSH.COM ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af FUTURECOWBOYS HOLDING ApS (20 år 3 måneder) |
Seed: 1126478007
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1998 i 4eyes Design V/Ole Christensen (tidligere MINDMAP/OLE CHRISTENSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ole Christensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Ole i 3 år 10 måneder, inden stoppet d. 14. februar 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor formgivning og industrielt design. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. februar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H.O.T. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FUTURECOWBOYS HOLDING ApS
Via H.O.T. Holding ApS -
SWUSH.COM ApS
Via FUTURECOWBOYS HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
FUTURECOWBOYS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2004 -
H.O.T. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2016 -
SWUSH.COM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
SWUSH.COM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
SWUSH.COM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.08.2022
Registreringsdato: 15.08.2022 -
SWUSH.COM ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.08.2022
Registreringsdato: 14.08.2022 -
Futurecowboys af 27. juni 2016 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2016
Registreringsdato: 23.08.2016
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
23.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2000 - 05.05.2006
Direktør
05.05.2006 - 14.08.2022
Bestyrelsesmedlem
01.07.2015 - Stadig aktiv
Direktør
15.08.2022 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via FUTURECOWBOYS HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
14.07.2016 - 23.08.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
03.11.2000 - 01.06.2004
Direktør
01.06.2004 - Stadig aktiv
Ejer
15.01.2005 - 23.08.2016
Reel ejer
23.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.1998 - 14.02.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ole Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H.O.T. Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.887' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet FUTURECOWBOYS HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ole Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor FUTURECOWBOYS HOLDING ApS fremviste et overskud på 11.591' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor FUTURECOWBOYS HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.116' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.763' DKK (SWUSH.COM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.887' DKK (H.O.T. Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.860' DKK (FUTURECOWBOYS HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Jesper Bjørn Carstensen.