Preben Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJERE PREBEN HANSEN/META ALMA HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 575.558' DKK LM GLASFIBER A/S (Nu: LM WIND POWER A/S) (2017) |
Største underskud: | -2.024.544' DKK LM GLASFIBER A/S (Nu: LM WIND POWER A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 7.077.852' DKK LM GLASFIBER HOLDING A/S (Nu: LM WIND POWER HOLDING A/S) (2017) |
Største gæld: | 5.350.989' DKK LM GLASFIBER A/S (Nu: LM WIND POWER A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 501 årsværk hos LM GLASFIBER A/S (Nu: LM WIND POWER A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJERE PREBEN HANSEN/META ALMA HANSEN (23 år 8 måneder) |
Seed: 358914478
Det hele startede i 1985 ved GÅRDEJERE PREBEN HANSEN/META ALMA HANSEN i rollen som Ejer. Preben Hansen erhvervede virksomheden GÅRDEJERE PREBEN HANSEN/META ALMA HANSEN d. 1. april 1985. Preben der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Preben i 23 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2008.
Repræsentant (1)
-
Haderslev Østeramts Familielandbrug
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.04.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
DEN SELVEJENDE INSTITUTION TV-SYD'S FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Haderslev Østeramts Familielandbrug
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.04.2023
Registreringsdato: 18.04.2023 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION TV-SYD'S FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2015
Registreringsdato: 06.05.2015 -
LM GLASFIBER A/S (Nu: LM WIND POWER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2010
Registreringsdato: 16.04.2010
Blå bog (fortsat)
Preben har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2015 - 31.08.2022
Reel ejer
01.09.2022 - 08.05.2023
Reel ejer
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,11% -
Reel ejer
01.01.2015 - 10.08.2022
Ejerandel: 11,11%
Preben Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved DEN SELVEJENDE INSTITUTION TV-SYD'S FOND der præsenterede et overskud på 349' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved DEN SELVEJENDE INSTITUTION TV-SYD'S FOND der præsenterede et underskud på 337' DKK.
Preben har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 2015 til i dag hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION TV-SYD'S FOND.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4' DKK (DEN SELVEJENDE INSTITUTION TV-SYD'S FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.024.544' DKK (LM GLASFIBER A/S (Nu: LM WIND POWER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.394' DKK (DEN SELVEJENDE INSTITUTION TV-SYD'S FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.546.804' DKK (LM GLASFIBER A/S (Nu: LM WIND POWER A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Inge Magda Amalie Vad Wodskou.