Teddy Friman Jeppesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1990 (34 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KONSULENTGRUPPEN D.B.B (Ejer) |
Største overskud: | 1.614' DKK VIP HUSET ApS (2023) |
Største underskud: | -598' DKK Vedskølle Bofællesskab ApS (Nu: Samala Bo- og Opholdssted ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 3.765' DKK VIP HUSET ApS (2023) |
Største gæld: | 2.943' DKK Vedskølle Bofællesskab ApS (Nu: Samala Bo- og Opholdssted ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Vedskølle Bofællesskab ApS (Nu: Samala Bo- og Opholdssted ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Konsulentgruppen De Blå Bjerge v/Teddy Jeppesen (30 år 9 måneder) |
Seed: 1953938402
Det hele begyndte den dag i 1990 i KONSULENTGRUPPEN D.B.B i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Svend Skadhauge Troelsen at Teddy Friman Jeppesen stiftede KONSULENTGRUPPEN D.B.B den dag i juli 1990. Hvervet som Ejer og Stifter havde Teddy i 11 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Konsulentgruppen De Blå Bjerge v/Teddy Jeppesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TJ 2021 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VIP HUSET ApS
Via TJ 2021 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
TJ 2021 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2021
Ejendomme (4)
Tidslinje (17)
-
VIP HUSET ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
VIP HUSET ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2022
Registreringsdato: 31.01.2022 -
VIP HUSET ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021
Blå bog (fortsat)
Teddy har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.12.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.09.2017 - 16.03.2020
Ejer
01.07.2019 - 21.12.2021
Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Direktør
31.01.2022 - 01.02.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
13.11.2018 - 05.04.2019
Reel ejer
13.11.2018 - 04.03.2019
Direktør
13.11.2018 - 22.03.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.1990 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Teddy Friman Jeppesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TJ 2021 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.423' DKK. Gennem sit holdingselskab TJ 2021 Holding ApS har Teddy dermed også andele i VIP HUSET ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Teddy Friman Jeppesen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor VIP HUSET ApS landede et overskud på 1.614' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Vedskølle Bofællesskab ApS (Nu: Samala Bo- og Opholdssted ApS) landede et underskud på 517' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.614' DKK (VIP HUSET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.765' DKK (VIP HUSET ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 19' DKK (Vedskølle Bofællesskab ApS (Nu: Samala Bo- og Opholdssted ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Teddy' netværk er Peter Michael Olsen.