Søren Gaardsted Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BODYCARE-CLINIC V/SØREN MADSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.852' DKK Imbro - Højbjerg I A/S (2022) |
Største underskud: | -3.857' DKK IMBRO VÆKST - Horsens City A/S (Nu: Horsens City A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 7.269' DKK Imbro - Højbjerg I A/S (2022) |
Største gæld: | 20.847' DKK Imbro - Højbjerg I A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SPORTIGAN CPH A/S (Nu: Sportscentret A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af BODYCARE-CLINIC V/SØREN MADSEN (20 år 2 måneder) |
Seed: 1776403883
Det begyndte for alvor dengang i 1998 hos BODYCARE-CLINIC V/SØREN MADSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Søren Gaardsted Madsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Søren i 20 år 2 måneder, inden stoppet den 28. februar 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
5M INVESTMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Sportscentret A/S
Via 5M INVESTMENT ApS -
Imbro - Højbjerg I A/S
Via 5M INVESTMENT ApS -
Horsens City A/S
Via 5M INVESTMENT ApS
Direktørposter (2)
-
5M INVESTMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2014 -
Horsens City A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Horsens City A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2020 -
Sportscentret A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2015 -
Imbro - Højbjerg I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
IMBRO VÆKST - Horsens City A/S (Nu: Horsens City A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023 -
IMBRO VÆKST - Horsens City A/S (Nu: Horsens City A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2020
Registreringsdato: 16.03.2020 -
BODYCARE-CLINIC V/SØREN MADSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2019
Registreringsdato: 28.02.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.03.2020 - Stadig aktiv
Direktør
07.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.1998 - 28.02.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
18.04.2018 - 15.07.2018
Reel ejer
16.07.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.03.2014 - 18.03.2016
Ejerandel: 100%
Søren Gaardsted Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 5M INVESTMENT ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.310' DKK. Igennem sit holdingselskab 5M INVESTMENT ApS har Søren dermed også ejerandele i Sportscentret A/S (100%), Imbro - Højbjerg I A/S (33.34-49.99%) samt Horsens City A/S (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Søren Gaardsted Madsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor 5M INVESTMENT ApS fremviste et overskud på 437' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor 5M INVESTMENT ApS fremviste et underskud på 450' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Lars Thomsen.