Palle Ove Nielsen
Karrieren startede hos: | DANSK LEASING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 255.221' DKK PRIVATLEASING A/S (Nu: NORDEA FINANS DANMARK A/S) (2015) |
Største underskud: | -15.722' DKK PRIVATLEASING A/S (Nu: NORDEA FINANS DANMARK A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 1.415.208' DKK PRIVATLEASING A/S (Nu: NORDEA FINANS DANMARK A/S) (2015) |
Største gæld: | 19.683.170' DKK PRIVATLEASING A/S (Nu: NORDEA FINANS DANMARK A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 175 årsværk hos PRIVATLEASING A/S (Nu: NORDEA FINANS DANMARK A/S) (2022) |
Seed: 1738581452
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos DANSK LEASING A/S med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Palle Ove Nielsen i 19 år 3 måneder, før stoppet d. 21. maj 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. maj 1990.
Bestyrelsesposter (13)
-
H.P.P. HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.02.2009 -
Vidtskuevej 20, Vejle ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.11.2016 -
TRIOFRUGT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2010 -
PTC TRADING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.12.2020 -
EJENDOMSSELSKABET JAGTVEJ 42 ODENSE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.02.2009 -
FP ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.02.2009 -
POULSEN & FINSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.02.2009 -
H & P FRUGTIMPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2012 -
J.V.P.'S MINDE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.02.2009 -
R.R.P.'S MINDE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.11.2016 -
A/S ODENSE BANAN KOMPAGNI
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.08.2016 -
EJENDOMSSELSKABET KRÆMMERGAARDEN. ODENSE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.02.2009 -
D.P.P. Holding 2 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (119)
-
TRIOFRUGT HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
D.P.P. Holding 2 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.01.2023
Registreringsdato: 06.01.2023 -
PTC TRADING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020
Blå bog (fortsat)
Palle har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Palle Ove Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos H.P.P. HOLDING ApS (Nu: H.P.P. HOLDING A/S) der præsenterede et overskud på 143.152' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos POULSEN & FINSEN HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 13.188' DKK.
Palle har i alt siddet i bestyrelsen hos 57 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 7 måneder fra 2009 til i dag hos H.P.P. HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 22.481' DKK (PRIVATLEASING A/S (Nu: NORDEA FINANS DANMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.397.301' DKK (PRIVATLEASING A/S (Nu: NORDEA FINANS DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 11.981' DKK (SYSTEM FRUGT ESTATE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Hans Peter Poulsen.