Jens Ole Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 1978 (46 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SLAGELSE FRAGTCENTRAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 59.417' DKK FRAGTMÆND HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -42.222' DKK FRAGTMÆND HOLDING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 566.665' DKK FRAGTMÆND HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 1.038.748' DKK FRAGTMÆND HOLDING A/S (2018) |
Flest årsværk: | 101 årsværk hos HLS FRAGT A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HLS FRAGT A/S (42 år 9 måneder) |
Seed: 656210431
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i SLAGELSE FRAGTCENTRAL A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Ole Larsen i 13 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 27. januar 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. februar 1995.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendomsvirksomheden JOL
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HLS Invest ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (20)
-
Ejendomsvirksomheden JOL ApS
Via HLS Invest ApS -
HLS GRUPPE ApS
Via HLS Invest ApS -
HLS FRAGT A/S
Via HLS GRUPPE ApS -
FLYERS ApS
Via HLS GRUPPE ApS -
VESTFRAGT A/S
Via HLS GRUPPE ApS -
MJT ApS
Via HLS GRUPPE ApS -
WOHN A/S
Via HLS GRUPPE ApS -
Packing.dk ApS
Via HLS GRUPPE ApS -
Another Solution ApS
Via HLS GRUPPE ApS -
AS United ApS
Via HLS GRUPPE ApS -
F5microtech ApS UNDER KONKURS
Via HLS GRUPPE ApS -
FRAGTMÆND HOLDING A/S
Via HLS GRUPPE ApS -
Danske Fragtmænd Ejendomme Esbjerg ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
Danske Fragtmænd Ejendomme Herning ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
Selskabet af 19. december 2023 ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
DANSKE FRAGTMÆND A/S
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
PALLES FRAGT A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
AALBORG TOLDOPLAG A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
DANSKE FRAGTMÆND EXPRESS A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
DANSKE FRAGTMÆND TRANSPORT A/S
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S
Direktørposter (6)
-
HLS FRAGT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.1981 -
HLS GRUPPE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2001 -
VESTFRAGT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2010 -
MJT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2017 -
Ejendomsvirksomheden JOL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2023 -
HLS Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2023
Bestyrelsesposter (7)
-
HLS FRAGT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.1981 -
FRAGTMÆND HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2017 -
FLYERS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2022 -
VESTFRAGT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2010 -
Packing.dk ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2022 -
Another Solution ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.07.2020 -
AS United ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.08.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (55)
-
Foreningen STOP Unfair Fragt
Fratrådt som repræsentantDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Foreningen STOP Unfair Fragt
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024 -
HLS Invest ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
13.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7,41% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
08.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7,6% -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2017 - Stadig aktiv
Ejer
13.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via HLS GRUPPE ApS -
Direktør og Reel ejer
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 19%
Jens Ole Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HLS Invest ApS (0,12% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 32.378' DKK. Igennem holdingselskabet HLS Invest ApS har Jens derfor også ejerandele i Ejendomsvirksomheden JOL ApS (100%) & HLS GRUPPE ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jens Ole Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jens Ole Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i FRAGTMÆND HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 59.417' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i FRAGTMÆND HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 21.152' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 42 år 9 måneder fra 1981 til i dag hos HLS FRAGT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.692' DKK (DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. AF 1990).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21.152' DKK (FRAGTMÆND HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 537.405' DKK (FRAGTMÆND HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.735' DKK (Another Production ApS (Nu: Another Solution ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jacob Hasselbalch Larsen.