Per Lange
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S GERMANICA INVEST IV (Ejer) |
Største overskud: | 302.706' DKK SIBULK A/S (Nu: ULTRABULK REDERI A/S) (2015) |
Største underskud: | -8.748' DKK Cliin Robotics Aps (Nu: Cliin Robotics ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 172.378' DKK SIBULK A/S (Nu: ULTRABULK REDERI A/S) (2014) |
Største gæld: | 76.817' DKK ULTRANAV Denmark ApS (2015) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos ULTRANAV BUSINESS SUPPORT ApS (Nu: CEDRELA SHIPPING ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S GERMANICA INVEST IV (21 år 1 måned) |
Seed: 27313972
Per Lange har tidligere gået på Fredericia Gymasium / APM Maersk Shipping School.
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1991 i I/S GERMANICA INVEST IV med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Erik Christian Munksgaard, Birger Baylund, Peter Nikolai Bisgaard, Flemming Johansen at Per Lange stiftede I/S GERMANICA INVEST IV den dag i november 1991. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Per i 21 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. december 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Port-Safety ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
MiWire Group ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Direktørposter (4)
-
Ultranav Fluvial A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2023 -
Ultratug ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2022 -
Ultranav International ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2022 -
Otway Green Energy A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2023
Bestyrelsesposter (9)
-
Ultranav Fluvial A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2023 -
CEDRELA SHIPPING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.10.2022 -
Ultratug ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2022 -
Ultratank Shipping ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2021 -
Port-Safety ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.12.2022 -
Cliin Robotics ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.03.2023 -
Ultranav International ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.01.2023 -
Upteko ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2023 -
Otway Green Energy A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (55)
-
MiWire Group ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
CreativeSight ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
Otway Green Energy A/S
Tilknyttet som direktørDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023
Blå bog (fortsat)
Per har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. En karriere som har varet i mere end 32 år 10 måneder, har Per bla. Arbejdet indenfor Shipping, International Shipping, Management, Maritime og Ports.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Lange har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i SIBULK A/S (Nu: ULTRABULK REDERI A/S) der præsenterede et overskud på 302.706' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i Cliin Robotics Aps (Nu: Cliin Robotics ApS) der præsenterede et underskud på 8.748' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 10 måneder fra 2013 til 2021 hos CEDRELA SHIPPING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 303' DKK (Port-Safety ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 43' DKK (ULTRANAV BUSINESS SUPPORT ApS (Nu: CEDRELA SHIPPING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.166' DKK (Port-Safety ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 62' DKK (ULTRANAV BUSINESS SUPPORT ApS (Nu: CEDRELA SHIPPING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Naviera Ultranav Dos Limitada.