Sten Gass Sibbesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | IT ONLINE I/S V/GRAULUND OG SIBBESEN (Ejer) |
Største overskud: | 512' DKK SIGA CONSULT ApS (2021) |
Største underskud: | -149' DKK SIGA EJENDOM ApS (Nu: 19022009 ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 909' DKK SIGA CONSULT ApS (2017) |
Største gæld: | 2.428' DKK HOLDING SIGA ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SIGA CONSULT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOLDING SIGA ApS (20 år 9 måneder) |
Seed: 1889561113
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 i IT ONLINE I/S V/GRAULUND OG SIBBESEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Hans Martin Graulund at Sten Gass Sibbesen stiftede IT ONLINE I/S V/GRAULUND OG SIBBESEN den dag i juni 1998. Hvervet som Ejer og Stifter havde Sten i 3 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. oktober 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. oktober 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLDING SIGA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
WEGA BOGBINDERI ApS
Via HOLDING SIGA ApS -
SIGA CONSULT ApS
Via HOLDING SIGA ApS -
19022009 ApS
Via HOLDING SIGA ApS
Direktørposter (3)
-
19022009 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2009 -
HOLDING SIGA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2003 -
SIGA CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
HOLDING SIGA ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.11.2015
Registreringsdato: 16.11.2015 -
LIAGRO A/S (Nu: STATUSSELSKABET AF 9.11.2010 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2010
Registreringsdato: 01.11.2010 -
LIAGRO A/S (Nu: STATUSSELSKABET AF 9.11.2010 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2010
Registreringsdato: 01.11.2010
Blå bog (fortsat)
Sten har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.02.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.09.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.12.2003 - Stadig aktiv
Ejer
16.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2010 - 01.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SIGA CONSULT ApS fremviste et overskud på 512' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SIGA EJENDOM ApS (Nu: 19022009 ApS) fremviste et underskud på 149' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 280' DKK (HOLDING SIGA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (WEGA BOGBINDERI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 859' DKK (HOLDING SIGA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 39' DKK (SIGA EJENDOM ApS (Nu: 19022009 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Sten' netværk er Heidi Gass Sibbesen.