Peter Mortensen
Karrieren startede hos: | H.M. AUTOMATIC A/S. THISTED (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.853' DKK H.K.P.-FINANS ApS (Nu: WINTEX AGRO ApS) (2022) |
Største underskud: | -4.411' DKK CUTMA ApS (Nu: Eagle Scandinavia ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 10.117' DKK Pemo Holding, Thisted ApS (2023) |
Største gæld: | 21.110' DKK KAPEMA, THISTED A/S (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos KAPEMA, THISTED A/S (2018) |
Seed: 512114196
Erhvervskarrieren begyndte for nu flere år siden ved H.M. AUTOMATIC A/S. THISTED i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Mortensen i 19 år 5 måneder, før fratrædelsen den 6. oktober 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 18. oktober 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Pemo Holding, Thisted ApS
Ejerandel: 100% -
Vilhelmsborg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PM INVEST THISTED ApS
Via Pemo Holding, Thisted ApS -
MOPE, THISTED ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Pemo Holding, Thisted ApS
Direktørposter (2)
-
PM INVEST THISTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2014 -
Pemo Holding, Thisted ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
KAPEMA, THISTED A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.09.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (63)
-
MOPE, THISTED ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
EJENDOMSSELSKABET WILHELMSBORG (Nu: Ejendomsinteressentskabet Vilhelmsborg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
Vilhelmsborg (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
12.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.01.2007 - 06.05.2024
Reel ejer
12.10.2015 - 23.04.2019
Reel ejer
24.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
01.05.1990 - 31.10.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
20.06.2007 - 09.09.2021
Reel ejer
12.06.2009 - 23.04.2019
Bestyrelsesmedlem
10.05.2011 - 08.09.2021
Reel ejer
24.04.2019 - 08.06.2022
Bestyrelsesmedlem
09.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51%
Peter Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pemo Holding, Thisted ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.117' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet MOPE, THISTED ApS (51%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Peter Mortensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MOPE, THISTED ApS landede et overskud på 2.580' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.413' DKK (H.K.P.-FINANS ApS (Nu: WINTEX AGRO ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.411' DKK (CUTMA ApS (Nu: Eagle Scandinavia ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.117' DKK (Pemo Holding, Thisted ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.179' DKK (CUTMA ApS (Nu: Eagle Scandinavia ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Kristian Stück Mortensen.