Jakob Anker Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JAH-CONSULT V/JACOB ANKER HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.285' DKK SCSK 5604 ApS (Nu: SYSTEMHOSTING A/S) (2014-15) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.884' DKK SCSK 5604 ApS (Nu: SYSTEMHOSTING A/S) (2014-15) |
Største gæld: | 8.441' DKK SCSK 5604 ApS (Nu: SYSTEMHOSTING A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos SCSK 5604 ApS (Nu: SYSTEMHOSTING A/S) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAH-CONSULT V/JACOB ANKER HANSEN (24 år 10 måneder) |
Seed: 959001210
Det hele begyndte for alvor dengang i 1997 i JAH-CONSULT V/JACOB ANKER HANSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jakob Anker Hansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jakob i 24 år 10 måneder, inden stoppet d. 14. november 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. september 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JAH INVEST ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
Consulting by JAH & Partners ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MOTIMARK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via JAH INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
Consulting by JAH & Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Consulting by JAH & Partners ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.07.2023
Registreringsdato: 05.07.2023 -
Consulting by JAH & Partners ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.07.2023
Registreringsdato: 05.07.2023 -
JAH-CONSULT V/JACOB ANKER HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.11.2021
Registreringsdato: 14.11.2021
Blå bog (fortsat)
Jakob har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
05.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1997 - 14.11.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.01.2005 - 14.01.2017
Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via JAH INVEST ApS -
Stifter og Direktør
12.01.2000 - 14.01.2017
Ejer
12.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2001 - 23.06.2004
Bestyrelsesmedlem
30.10.2002 - 23.06.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor BEATRIX ApS (Nu: MOTIMARK ApS) fremviste et overskud på 3' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Finn Lynge Jepsen.