Thorkild Arenskov Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 1985 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thorkild Mikkelsen (Ejer) |
Største overskud: | 4.214' DKK CHEM-TEC PLATING A/S (2018) |
Største underskud: | -4' DKK T.A.MIKKELSEN HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 20.387' DKK CHEM-TEC HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 9.751' DKK CHEM-TEC PLATING A/S (2014) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos CHEM-TEC PLATING A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thorkild Mikkelsen (38 år 9 måneder) |
Seed: 635019167
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1985 hos Thorkild Mikkelsen (tidligere CHEMTEC V/THORKILD MIKKELSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thorkild Arenskov Mikkelsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Thorkild nu bestreddet i 38 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Thorkild Mikkelsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
T.A.MIKKELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CHEM-TEC HOLDING ApS
Via T.A.MIKKELSEN HOLDING ApS -
CHEM-TEC PLATING A/S
Via CHEM-TEC HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Kærvejen ApS
Via CHEM-TEC HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
T.A.MIKKELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2014 -
Ejendomsselskabet Kærvejen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.2015 -
CHEM-TEC HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
CHEM-TEC PLATING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Ejendomsselskabet Kærvejen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.07.2015
Registreringsdato: 14.07.2015 -
CHEM-TEC PLATING A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015 -
T.A.MIKKELSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2014
Registreringsdato: 01.05.2014
Blå bog (fortsat)
Thorkild har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør
24.03.2014 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.11.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter og Ejer
06.12.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.06.2004 - 01.01.2015
Bestyrelsesmedlem
25.06.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Thorkild Arenskov Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T.A.MIKKELSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.713' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet CHEM-TEC HOLDING ApS (10%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Thorkild Arenskov Mikkelsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor CHEM-TEC HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 4.002' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor T.A.MIKKELSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 404' DKK (CHEM-TEC HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (T.A.MIKKELSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.387' DKK (CHEM-TEC HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.713' DKK (T.A.MIKKELSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thorkild' netværk er Henrik Arenskov Mikkelsen.