Henrik Ravn Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 1983 (41 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AS TØMRER & SNEDKERFORRETNING V/H KNUDSEN (Stifter) |
Største overskud: | 1.560' DKK AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S (2022) |
Største underskud: | -330' DKK AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 3.643' DKK HRK HOLDING JUELSMINDE ApS (2023) |
Største gæld: | 2.191' DKK AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AS TØMRER & SNEDKERFORRETNING V/H KNUDSEN (41 år 3 måneder) |
Seed: 186085762
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1983 hos AS TØMRER & SNEDKERFORRETNING V/H KNUDSEN med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Ravn Knudsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Henrik nu bestreddet i 41 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
AS TØMRER & SNEDKERFORRETNING V/H KNUDSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HRK HOLDING JUELSMINDE ApS
Ejerandel: 100% -
Havnefronten I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Havnefronten Juelsminde ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S
Via HRK HOLDING JUELSMINDE ApS
Direktørposter (2)
-
AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2003 -
HRK HOLDING JUELSMINDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Havnefronten Juelsminde ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2016
Registreringsdato: 01.07.2016 -
Havnefronten I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.08.2015
Registreringsdato: 15.08.2015 -
DANSK VENTILATIONSTEKNIK ApS (Nu: BHNG A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2013
Registreringsdato: 10.12.2013
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
15.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
15.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.06.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.03.2003 - 14.05.2008
Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.03.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.05.2008 - 07.11.2019
Reel ejer
08.11.2019 - 31.12.2023
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Henrik Ravn Knudsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HRK HOLDING JUELSMINDE ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.643' DKK. Igennem holdingselskabet HRK HOLDING JUELSMINDE ApS har Henrik derfor også ejerandele i AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henrik Ravn Knudsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.560' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S kunne offentliggøre et underskud på 330' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.035' DKK (AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.643' DKK (HRK HOLDING JUELSMINDE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 463' DKK (Havnefronten Juelsminde ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Birgit Merete Knudsen.