Nicolai Winding Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FUTURE PUBLISHING (Ejer) |
Største overskud: | 18.765' DKK SIMATEK A/S (Nu: Dedert International A/S) (2022) |
Største underskud: | -42.366' DKK SIMATEK A/S (Nu: Dedert International A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 119.666' DKK Meelunie GPI A/S (2021-22) |
Største gæld: | 259.087' DKK Meelunie GPI A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos SIMATEK A/S (Nu: Dedert International A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOLDINGSELSKABET AF 13. JUNI 2007 ApS (17 år 2 måneder) |
Seed: 359292146
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1997 i FUTURE PUBLISHING som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Peter Smedegaard at Nicolai Winding Andersen stiftede FUTURE PUBLISHING den dag i juli 1997. Hvervet som Ejer og Stifter havde Nicolai i 3 år 11 måneder, inden stoppet d. 1. juni 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
N.K.M. ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
NWNS HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
SD Venture A/S
Ejerandel: 5-9.99% -
Seneca Management Invest ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
HOLDINGSELSKABET AF 13. JUNI 2007 ApS
Via N.K.M. ApS -
SD Venture Holding ApS
Via NWNS HOLDING ApS -
SD Venture Horizon ApS
Via SD Venture Holding ApS -
SDV-GPI NuPulse ApS
Via SD Venture Holding ApS -
SD Venture Olextra ApS
Via SD Venture Holding ApS -
SD Venture Nutris ApS
Via SD Venture Holding ApS -
SD Venture More Than Protein ApS
Via SD Venture Holding ApS -
Seneca Venture ApS
Via Seneca Management Invest ApS -
PP Venture ApS
Via Seneca Venture ApS -
Meelunie GPI A/S
Via PP Venture ApS -
Olextra ApS
Via Seneca Venture ApS
Direktørposter (4)
-
Olextra ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2021 -
NWNS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2014 -
HOLDINGSELSKABET AF 13. JUNI 2007 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2007 -
Seneca Management Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Olextra ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.03.2021 -
Meelunie GPI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.01.2021 -
Seneca Management Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (85)
-
AidanN ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
AidanN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
LexLucy ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023
Blå bog (fortsat)
Nicolai har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
03.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
12.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Seneca Venture ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
21.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via PP Venture ApS -
Direktør
11.07.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
21.12.2018 - 19.07.2024
Direktør
21.12.2018 - 15.01.2019
Reel ejer
22.12.2018 - 05.04.2022
Direktør
16.01.2019 - 19.07.2024
Ejerandel: 25,71%
Nicolai Winding Andersen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• NWNS HOLDING ApS (80% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -328' DKK.
• Seneca Management Invest ApS (25% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -328' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 13. JUNI 2007 ApS (35%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Nicolai Winding Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AidanN US Equities ESG A/S (Nu: AidanN US Equities A/S) fremviste et overskud på 12.790' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor AidanN US Equities ESG A/S (Nu: AidanN US Equities A/S) fremviste et underskud på 11.422' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.272' DKK (SD Venture Olextra ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42.366' DKK (SIMATEK A/S (Nu: Dedert International A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 99.487' DKK (Meelunie GPI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13.531' DKK (SD Venture ApS (Nu: SD Venture A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Nadia Seistrup.