Filip Erik Holm Dyvekær
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1975 (49 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FILIP DYVEKÆR (Ejer) |
Største overskud: | 28.395' DKK BIEN A/S (2021-22) |
Største underskud: | -21.652' DKK A/S L/EJENDOM II (2015-16) |
Største egenkapital: | 118.471' DKK BIEN A/S (2021-22) |
Største gæld: | 136.530' DKK BIEN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos SOMMERLAND SJÆLLAND A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af F.H.J. TRADING ApS (43 år 6 måneder) |
Seed: 487440491
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for mange år siden hos FILIP DYVEKÆR som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Filip Erik Holm Dyvekær der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Filip i 32 år 4 måneder, inden stoppet den 30. juni 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F.H.J. TRADING ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BIEN A/S
Via F.H.J. TRADING ApS -
DN EJENDOMME ApS
Via F.H.J. TRADING ApS
Direktørposter (3)
-
BIEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2007 -
DN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2021 -
F.H.J. TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.1981
Bestyrelsesposter (2)
-
BIEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2007 -
SOMMERLAND SJÆLLAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.03.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (80)
-
DYVEKÆR NYBJERG HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.10.2021
Registreringsdato: 08.10.2021 -
DYVEKÆR NYBJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
DN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021
Blå bog (fortsat)
Filip har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
29.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 93% -
Ejer
02.04.2001 - 20.06.2019
Reel ejer
02.04.2001 - 31.08.2021
Bestyrelsesmedlem
02.04.2001 - 01.09.2021
Direktør
01.09.2021 - 08.10.2021
Reel ejer
01.09.2021 - 16.02.2022
Ejerandel: 93% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2001 - 01.09.2021
Reel ejer
27.06.2017 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 93% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.11.2007 - 20.11.2018
Reel ejer og Direktør
30.06.2017 - 20.11.2018
Ejerandel: 93% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.12.2007 - 10.12.2017
Reel ejer
01.05.2010 - 10.12.2017
Direktør
30.06.2017 - 10.12.2017
Ejerandel: 97%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor BIEN A/S fremviste et overskud på 28.395' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor BIEN A/S fremviste et underskud på 12.871' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Filip' netværk er Inger Margrethe Dyvekær.