Peter Jeppesen
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 1975 (48 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DOMUS DANICA FURNITURE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12' DKK D & P HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | -1.087' DKK D & P HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.668' DKK D & P HOLDING ApS (2015-16) |
Største gæld: | 1.949' DKK D & P EJENDOMME ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af UDLEJER PETER JEPPESEN (24 år 6 måneder) |
Seed: 1522561894
Karrieren som leder begyndte for alvor for længe siden i DOMUS DANICA FURNITURE ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Peter Jeppesen i 14 år 7 måneder, inden stoppet d. 31. maj 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. november 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
D & P HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
D & P EJENDOMME ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via D & P HOLDING ApS
Tidslinje (21)
-
D & P EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
D & P HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
D & P EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.03.2023
Registreringsdato: 02.03.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.03.2007 - 14.10.2015
Direktør
26.03.2007 - 06.12.2022
Reel ejer
15.10.2015 - Stadig aktiv
Direktør
02.03.2023 - 14.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
31.03.2006 - 06.12.2022
Ejer
31.03.2006 - Stadig aktiv
Direktør
02.03.2023 - 14.12.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1990 - 07.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.06.1982 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.08.1984 - 30.04.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Jeppesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn D & P HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2021-22 kunne fremvise en egenkapital på 1.543' DKK. Igennem sit holdingselskab D & P HOLDING ApS har Peter dermed også ejerandele i D & P EJENDOMME ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Peter Jeppesen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor D & P HOLDING ApS fremviste et overskud på 12' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor D & P HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.087' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Dorte Merete Jeppesen.