Thomas Stoustrup Vangsaa
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | WEB REKLAME I/S V/B JENSEN & T STOUSTRUP (Ejer) |
Største overskud: | 698' DKK VANGSAA ApS (Nu: VANGSAA A/S) (2022) |
Største underskud: | -186' DKK VANGSAA ApS (Nu: VANGSAA A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 1.245' DKK VANGSAA ApS (Nu: VANGSAA A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.034' DKK VANGSAA ApS (Nu: VANGSAA A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos VANGSAA ApS (Nu: VANGSAA A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af VANGSAA A/S (15 år 7 måneder) |
Seed: 1437454362
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1998 ved WEB REKLAME I/S V/B JENSEN & T STOUSTRUP som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Benny Gerberg Sell at Thomas Stoustrup Vangsaa stiftede WEB REKLAME I/S V/B JENSEN & T STOUSTRUP den dag i september 1998. Rollen som Ejer og Stifter havde Thomas i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden reklamevirksomhed og reklameformidling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fmerf ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Supplier Control A/S
Via Fmerf ApS -
VANGSAA A/S
Via Fmerf ApS
Direktørposter (3)
-
Supplier Control A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2023 -
VANGSAA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2009 -
Fmerf ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
VANGSAA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Fmerf ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
Fmerf ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 18.07.2024
Registreringsdato: 18.07.2024 -
VANGSAA ApS (Nu: VANGSAA A/S) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.10.2023 - 29.07.2024
Direktør
18.10.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.06.2024 - 18.07.2024
Direktør
13.06.2024 - Stadig aktiv
Ejer
19.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
05.02.2009 - 18.07.2024
Direktør
05.02.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.09.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Stoustrup Vangsaa er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fmerf ApS (ejer lige nu 100%). Igennem sit holdingselskab Fmerf ApS har Thomas dermed også ejerandele i Supplier Control A/S (100%) og VANGSAA A/S (100%).
Se også koncerndiagram for Thomas Stoustrup Vangsaa, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor VANGSAA ApS (Nu: VANGSAA A/S) fremviste et overskud på 698' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor VANGSAA ApS (Nu: VANGSAA A/S) fremviste et underskud på 186' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Carsten Lykke Olsen.