Steffen Thorborg
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 1984 (40 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FERGAS INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokatfirmaet Vestmar & Thorborg I/S (23 år 8 måneder) |
Seed: 1106040269
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1984 ved FERGAS INTERNATIONAL A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Steffen Thorborg i 13 år 5 måneder, før stoppet den 11. december 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. december 1997.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Advokatfirmaet Steffen Thorborg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Advokatfirmaet Vestmar & Thorborg I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (12)
-
Advokatfirmaet Steffen Thorborg (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.09.2018
Registreringsdato: 03.09.2018 -
REVISIONSANPARTSSELSKABET L.P. ROTHMANN (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2001
Registreringsdato: 30.10.2001 -
Ret & Råd Hvidovre I/S (Nu: Advokatfirmaet Vestmar & Thorborg I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2001
Registreringsdato: 01.01.2001
Blå bog (fortsat)
Steffen har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
03.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2000 - 30.10.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.1984 - 11.12.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Steffen har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 5 måneder fra 1984 til 1997 hos FERGAS INTERNATIONAL A/S.
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Ulrik Henriques.