Kristian Højsleth
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1988 (35 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Erhverv Aalborg A/S (Direktør) |
Største overskud: | 55.610' DKK Budolfi Plads A/S (2022) |
Største underskud: | -13.052' DKK EJENDOMSSELSKABET UB A/S (2021) |
Største egenkapital: | 121.882' DKK Budolfi Plads A/S (2022) |
Største gæld: | 275.845' DKK Budolfi Plads A/S (2020) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos BSF 1 ApS (Nu: Strandhotellet Blokhus ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Erhverv Aalborg A/S (35 år 11 måneder) |
Seed: 977008651
Karrieren I Danmark startede i 1988 hos Erhverv Aalborg A/S (tidligere BOULAW 1040 ApS) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør har Kristian Højsleth nu bestreddet i 35 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 6.490' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Erhverv Aalborg A/S
Ejerandel: 66.66-89.99% -
ERHVERV AALBORG V/KRISTIAN HØJSLETH
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
EJENDOMSSELSKABET UB A/S
Via Erhverv Aalborg A/S -
EJENDOMSSELSKABET AF 20.12.2010 ApS
Via Erhverv Aalborg A/S -
Budolfi Holding Aalborg ApS
Via Erhverv Aalborg A/S -
Budolfi Plads A/S
Via Budolfi Holding Aalborg ApS -
SLK Ejendomme ApS
Via Erhverv Aalborg A/S -
Datoselskabet af 01.12.2023 ApS
Via Erhverv Aalborg A/S -
EJENDOMSSELSKABET Erhverv Aalborg ApS
Via Erhverv Aalborg A/S
Direktørposter (5)
-
Budolfi Plads A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2016 -
Erhverv Aalborg A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1988 -
SLK Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2017 -
EJENDOMSSELSKABET Erhverv Aalborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2006 -
Datoselskabet af 01.12.2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2018
Bestyrelsesposter (3)
-
EJENDOMSMÆGLERNES FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2002 -
Erhverv Aalborg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2008 -
EJENDOMSSELSKABET UB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2006
Tidslinje (58)
-
Budolfi Holding Aalborg ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Viben Brønderslev ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022 -
Viben Greve ApS (Nu: Viben Mors ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022
Blå bog (fortsat)
Kristian har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør
30.11.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.06.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.10.1988 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.09.2008 - Stadig aktiv
Ejer
05.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Budolfi Plads A/S kunne fremvise et overskud på 55.610' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor HIMMERLANDSGADE 65, AARS ApS kunne fremvise et underskud på 11.480' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.855' DKK (HIMMERLANDSGADE 65, AARS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.758' DKK (Budolfi Plads A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 119.731' DKK (Budolfi Plads A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -884' DKK (Viben Hals ApS (Nu: Datoselskabet af 01.12.2023 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Mikkel Svejstrup Højsleth.