Preben Meldgaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1984 (40 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADMINISTRATIONSSELSKABET RINGE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 39.425' DKK HOLMEGÅRD HØJ ApS (2016) |
Største underskud: | -15.512' DKK HOLMEGÅRD HØJ ApS (2014) |
Største egenkapital: | 48.403' DKK PRESAN HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 77.394' DKK PRESAN EJENDOMME ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos ASX 10082022 ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSSELSKABET AF 8/8 1988 I/S V/PREBEN MELDGAARD M.FL. (35 år 8 måneder) |
Seed: 1067170028
Det hele begyndte den dag i 1984 ved ADMINISTRATIONSSELSKABET RINGE ApS (tidligere ApS KBIL 9 NR. 30) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Preben Meldgaard i 9 år 11 måneder, før fratrædelsen den 11. april 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 14. oktober 1994.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 8/8 1988 I/S V/PREBEN MELDGAARD M.FL.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PRESAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
TAXPARTNER A/S
Via PRESAN HOLDING ApS -
SEJRSKOV ApS
Via PRESAN HOLDING ApS -
PRESAN EJENDOMME ApS
Via PRESAN HOLDING ApS -
JKP EJENDOMME ApS
Via PRESAN HOLDING ApS -
Presan 2024 ApS
Via PRESAN HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (6)
-
TAXPARTNER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2003 -
PRESAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2003 -
SEJRSKOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2003 -
PRESAN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2022 -
JKP EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2007 -
Presan 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2024
Repræsentant (1)
-
Det Danske Frimurerlaug
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.04.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
TAXPARTNER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.1997 -
THYSSEN HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny
Tidslinje (421)
-
Investeringsselskabet af 7. december 2018 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
THYSSEN HOLDING ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
POON SING CHENG ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024
Blå bog (fortsat)
Preben har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
05.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.10.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
22.01.2004 - Stadig aktiv
Direktør
03.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Preben Meldgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PRESAN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 38.861' DKK. Gennem sit holdingselskab PRESAN HOLDING ApS har Preben dermed også andele i TAXPARTNER A/S (100%), SEJRSKOV ApS (50-66.65%), PRESAN EJENDOMME ApS (100%), JKP EJENDOMME ApS (50-66.65%) og Presan 2024 ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Preben Meldgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Preben Meldgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved TAXPARTNER A/S der præsenterede et overskud på 944' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved SAPJK HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 494' DKK.
Preben har i alt siddet i bestyrelsen hos 195 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 7 måneder fra 1997 til i dag hos TAXPARTNER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.197' DKK (TB Faaborg Invest A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.052' DKK (THYSSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.414' DKK (TB Faaborg Invest A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -170' DKK (THYSSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Susanne Kirk Meldgaard.