Lars Lyster Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1988 (35 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DOMICON SVENDBORG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.387' DKK EJENDOMSSELSKABET RANTZAU A/S (2022) |
Største underskud: | -2.050' DKK NAKSKOV EJENDOMME ApS (2017) |
Største egenkapital: | 83.064' DKK EJENDOMSSELSKABET RANTZAU A/S (2023) |
Største gæld: | 49.729' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET SVENDBORG (2014) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos SVENDBORG RABBITS A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nybolig Svendborg I/S (32 år 11 måneder) |
Seed: 1763385736
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1988 hos DOMICON SVENDBORG ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Lyster Nielsen i 15 år 8 måneder, før stoppet d. 9. august 2004.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. august 2004.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Lyster Holding 2017 ApS
Ejerandel: 100% -
SAFI 2017 ApS
Ejerandel: 100% -
Lars Lyster Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
L.L. HOLDING ApS
Via Lyster Holding 2017 ApS -
EJENDOMSAKTIESELSKABET SVENDBORG
Via L.L. HOLDING ApS -
TT PROJEKT ApS
Via L.L. HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET RANTZAU A/S
Via L.L. HOLDING ApS -
RYTTERLUNDEN A/S
Via L.L. HOLDING ApS -
NYBOLIG RINGE A/S
Via L.L. HOLDING ApS -
Radioselskabet Danmark ApS
Via L.L. HOLDING ApS -
Butiksinvest Fyn A/S
Via L.L. HOLDING ApS -
RADIO DIABLO ApS
Via L.L. HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
L.L. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.1998 -
Lyster Holding 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2017 -
SAFI 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2017
Bestyrelsesposter (6)
-
NYBOLIG RINGE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2017 -
SEVA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2024 -
LØVEN EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.07.2024 -
Butiksinvest Fyn A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2017 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET SVENDBORG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2022 -
EJENDOMSSELSKABET RANTZAU A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.2021
Ejendomme (7)
Tidslinje (70)
-
LØVEN EJENDOMME A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
LØVEN EJENDOMME A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
Nybolig Domicil Erhverv I/S (Nu: Nordicals Svendborg I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via L.L. HOLDING ApS -
Ejer og Direktør
26.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
27.06.2005 - 04.07.2024
Reel ejer
01.01.2019 - 01.07.2024
Bestyrelsesmedlem
05.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
27.06.2005 - 01.07.2024
Bestyrelsesmedlem
04.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Lars Lyster Nielsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Lyster Holding 2017 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 61.839' DKK.
• SAFI 2017 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 61.839' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet L.L. HOLDING ApS (80,09%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Lars Lyster Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor L.L. HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 7.384' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Løven Invest ApS kunne fremvise et underskud på 332' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.219' DKK (EJENDOMSSELSKABET RANTZAU A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.085' DKK (UPTIME-IT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 83.064' DKK (EJENDOMSSELSKABET RANTZAU A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -309' DKK (UPTIME-IT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Uffe Jeppesen.