Carsten Møller Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 1988 (35 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | A 10 INVEST II A/S (Direktør) |
Største overskud: | 14.757' DKK Interferens I ApS (2021) |
Største underskud: | -24.027' DKK NEXT FORSIKRING A/S (Nu: easySure Forsikringsformidler A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 206.599' DKK Gl. Skanderborg Fonden (2023) |
Største gæld: | 23.014' DKK NEXT FORSIKRING A/S (Nu: easySure Forsikringsformidler A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos F&P Brancheløsninger P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S (32 år 4 måneder) |
Seed: 723011743
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1988 hos A 10 INVEST II A/S (tidligere GL.SKANDERBORG EJENDOM A/S) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Carsten Møller Pedersen i 10 år 4 måneder, før stoppet d. 11. marts 1999.
Dengang var virksomhedens branche indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. november 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
2463 Lindet Krat I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
Fiskernes Forsikring G/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.04.2024 -
Gl. Skanderborg Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2021 -
F&P Brancheløsninger P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
F&P Brancheløsninger P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
Fiskernes Forsikring G/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
Fiskernes Forsikring G/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,66% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2023 - 25.04.2024
Bestyrelsesmedlem
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.08.2018 - 16.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Møller Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos NEXT FORSIKRING A/S (Nu: easySure Forsikringsformidler A/S) der præsenterede et overskud på 11.771' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos NEXT FORSIKRING A/S (Nu: easySure Forsikringsformidler A/S) der præsenterede et underskud på 7.391' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 4 måneder fra 2024 til 1992 hos FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.425' DKK (Gl. Skanderborg Fonden).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.735' DKK (NEXT FORSIKRING A/S (Nu: easySure Forsikringsformidler A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 206.599' DKK (Gl. Skanderborg Fonden).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10' DKK (NEXT FORSIKRING A/S (Nu: easySure Forsikringsformidler A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Carsten Stoustrup Jensen.