Ghita Ring
Erhvervsaktiv: | 20. jul. 1987 - 21. jan. 2013 |
Karrieren startede hos: | GULDSMED GHITA RING (Ejer) |
Største overskud: | 261' DKK GULDSMED GHITA RING & FAMILIE ApS (Nu: Guldsmed Ghita Ring ApS) (2020) |
Største underskud: | -88' DKK VANDKUNSTENS GULD & SØLV ApS (2015) |
Største egenkapital: | 146' DKK GULDSMED GHITA RING & FAMILIE ApS (Nu: Guldsmed Ghita Ring ApS) (2022) |
Største gæld: | 938' DKK VANDKUNSTENS GULD & SØLV ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af GULDSMED GHITA RING (37 år 2 måneder) |
Seed: 1116743978
Det hele startede for alvor en dag i 1987 hos GULDSMED GHITA RING med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ghita Ring og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Ghita nu bestreddet i 37 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GULDSMED GHITA RING
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Guldsmed Ghita Ring ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Guldsmed Ghita Ring ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
ILIOS I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.01.2013
Registreringsdato: 21.01.2013 -
ILIOS I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2011
Registreringsdato: 01.12.2011 -
Bertram Copenhagen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2011
Registreringsdato: 31.03.2011
Blå bog (fortsat)
Ghita har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.07.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2011 - 21.01.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2008 - 31.03.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.05.2006 - 20.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor GULDSMED GHITA RING & FAMILIE ApS (Nu: Guldsmed Ghita Ring ApS) kunne offentliggøre et overskud på 261' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor GULDSMED GHITA RING & FAMILIE ApS (Nu: Guldsmed Ghita Ring ApS) kunne offentliggøre et underskud på 33' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (VANDKUNSTENS GULD & SØLV ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 86' DKK (GULDSMED GHITA RING & FAMILIE ApS (Nu: Guldsmed Ghita Ring ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 48' DKK (VANDKUNSTENS GULD & SØLV ApS).