Peter Harry Krag
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 6. FEBRUAR 1988 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 327.022' DKK AASTRA TELECOM EUROPE A/S (2015) |
Største underskud: | -2.659' DKK ApS KBIL 38 NR. 2017 (Nu: MATERIEL UDLEJNING HOLDING ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 71.974' DKK WILFERT CHEMICAL DENMARK A/S (Nu: TELKO DENMARK A/S) (2023) |
Største gæld: | 52.221' DKK WILFERT CHEMICAL DENMARK A/S (Nu: TELKO DENMARK A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 9.999 årsværk hos GARANT UDLEJNING A/S (2022) |
Seed: 737757247
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 6. FEBRUAR 1988 (tidligere METALVAREFABRIKEN "TINTO A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Harry Krag i 40 år 5 måneder, før stoppet d. 25. februar 1998.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af metaltønder og lignende beholdere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. november 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KRAG CONSULTANTS V/PETER H KRAG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Amalievej 13
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
ALS RESEARCH ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (162)
-
Ejerforeningen Amalievej 13
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022 -
DGE PARTNER ApS (Nu: DGE Group A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.11.2014
Registreringsdato: 05.11.2014 -
DGE HOLDING ApS (Nu: DGE HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2013
Registreringsdato: 15.05.2013
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 67 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
12.10.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.11.2006 - 05.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2011 - 15.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Harry Krag har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos ALS RESEARCH ApS der præsenterede et overskud på 3.173' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos ALS RESEARCH ApS der præsenterede et underskud på 255' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 70 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 40 år 5 måneder fra 1957 til 1998 hos INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 6. FEBRUAR 1988.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.849' DKK (WILFERT CHEMICAL DENMARK A/S (Nu: TELKO DENMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 105' DKK (DGE PARTNER ApS (Nu: DGE Group A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.974' DKK (WILFERT CHEMICAL DENMARK A/S (Nu: TELKO DENMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 399' DKK (A/S PSE 10 NR. 1624 (Nu: ACCESS Invest Skive A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jacob Als Thomsen.