Jens Astrup Madsen
Karrieren startede hos: | UDLEJNING JENS A MADSEN (Stifter) |
Største overskud: | 9.597.590' DKK VEST ENERGI HOLDING A/S (Nu: Norlys Holding A/S) (2022) |
Største underskud: | -1.220.089' DKK VEST ENERGI HOLDING A/S (Nu: Norlys Holding A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 21.172.818' DKK VEST ENERGI HOLDING A/S (Nu: Norlys Holding A/S) (2023) |
Største gæld: | 11.935.822' DKK VEST ENERGI HOLDING A/S (Nu: Norlys Holding A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 661 årsværk hos VEST ENERGI ERHVERV A/S (Nu: SE SERVICE A/S) (2014) |
Seed: 1963455915
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu mange år siden hos UDLEJNING JENS A MADSEN med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Jens Astrup Madsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Jens nu bestreddet i 53 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JM VARDE ApS
Ejerandel: 100% -
UDLEJNING JENS A MADSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Westwind Holding ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (17)
-
BORK HAVN INVEST 2010 ApS
Via JM VARDE ApS -
INTERSURF A/S
Via BORK HAVN INVEST 2010 ApS -
BORK HAVN SURFCENTER A/S
Via BORK HAVN INVEST 2010 ApS -
Fish and Surf ApS
Via BORK HAVN INVEST 2010 ApS -
Westwind Surf Holding ApS
Via BORK HAVN INVEST 2010 ApS -
WESTWIND NORD AF 2007 ApS
Via Westwind Surf Holding ApS -
WESTWIND SYD 2014 ApS
Via Westwind Surf Holding ApS -
Westwind Surf Administration ApS
Via Westwind Surf Holding ApS -
WESTWIND BORK HAVN 2010 ApS
Via Westwind Surf Holding ApS -
Westwind Vejers ApS
Via Westwind Holding ApS -
WestWind Ejendomme ApS
Via Westwind Holding ApS -
WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS
Via Westwind Holding ApS -
WESTWIND WEBSHOP ApS
Via WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS -
INTERSPORT VARDE ApS
Via Westwind Holding ApS -
WESTWIND, MARIELYST ApS
Via Westwind Holding ApS -
HAWBLINK 4 A/S
Via Westwind Holding ApS -
WEST-WIND. SØNDERVIG ApS
Via Westwind Holding ApS
Direktørposter (2)
-
HAWBLINK 4 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2009 -
JM VARDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1979
Bestyrelsesposter (7)
-
WESTWIND BORK HAVN 2010 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2010 -
Westwind Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2016 -
WESTWIND KLITMØLLER ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.06.2007 -
BORK HAVN INVEST 2010 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.03.2000 -
DAMGOODPEOPLE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.11.2014 -
HAWBLINK 4 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.10.2009 -
WESTWIND SYD 2014 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.04.2014
Ejendomme (3)
Tidslinje (120)
-
INTERSPORT VARDE ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
Westwind Vejers ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
WESTWIND, MARIELYST ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
14.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2014 - Stadig aktiv
Ejer
18.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Westwind Surf Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2010 - Stadig aktiv
Ejer
18.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Westwind Surf Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.10.2009 - Stadig aktiv
Ejer
15.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Westwind Holding ApS
Jens Astrup Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Westwind Holding ApS der præsenterede et overskud på 18.454' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos INTERSPORT DANMARK A/S (Nu: INTERSPORT PARTNER SERVICE A/S) der præsenterede et underskud på 29.306' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 41 forskellige selskaber (heraf 18 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 5 måneder fra 2000 til i dag hos BORK HAVN INVEST 2010 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 137.176' DKK (VEST ENERGI FORSYNING A/S (Nu: Norlys Energi A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37.222' DKK (VEST ENERGI NET A/S (Nu: N1 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.172.818' DKK (VEST ENERGI HOLDING A/S (Nu: Norlys Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 507' DKK (SPORT DIRECT KOLDING A/S (Nu: Junker Marked ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Martin Velling.