Karin Elisabeth Voetmann
Karrieren startede hos: | GROSSERER HANS PETER JENSENS STIFTELSE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.094' DKK GROSSERER HANS PETER JENSENS STIFTELSE (2022) |
Største underskud: | -168' DKK GROSSERER HANS PETER JENSENS STIFTELSE (2014) |
Største egenkapital: | 27.586' DKK GROSSERER HANS PETER JENSENS STIFTELSE (2023) |
Største gæld: | 23.664' DKK GROSSERER HANS PETER JENSENS STIFTELSE (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos GROSSERER HANS PETER JENSENS STIFTELSE (2023) |
Seed: 353393247
Karrieren som erhvervsperson startede for nu meget længe siden i GROSSERER HANS PETER JENSENS STIFTELSE i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Karin Elisabeth Voetmann i 99 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.448' DKK.
Tidslinje (8)
-
ADVOKATERNE A. JACOBSEN & K. VOETMANN (Nu: advokat Karin Voetmann) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.09.2024
Registreringsdato: 15.09.2024 -
GROSSERER HANS PETER JENSENS STIFTELSE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
ApS KBIL 9 NR. 1491 (Nu: CHINA SUPPLY COMPANY ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.1991
Registreringsdato: 18.10.1991
Blå bog (fortsat)
Karin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 107 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.1988 - 15.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
02.01.2019 - 19.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
21.03.1917 - 31.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Karin Elisabeth Voetmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i GROSSERER HANS PETER JENSENS STIFTELSE der præsenterede et overskud på 812' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i GROSSERER HANS PETER JENSENS STIFTELSE der præsenterede et underskud på 168' DKK.
Karin har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 99 år 9 måneder fra 1917 til 2016 hos GROSSERER HANS PETER JENSENS STIFTELSE.
En af de forbindelser som går igen i Karin' netværk er Thomas Martin Poul Dinesen.