Henrik Stubkjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | STUBKJÆRS TRÆER V/HENRIK STUBKJÆR (Ejer) |
Største overskud: | 1.688' DKK STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM (2019) |
Største underskud: | -223' DKK FONDEN FOR FOLKEUNIVERSITETSCENTERET SKÆRUM MØLLE (2023) |
Største egenkapital: | 18.497' DKK STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM (2022) |
Største gæld: | 7.589' DKK FONDEN FOR FOLKEUNIVERSITETSCENTERET SKÆRUM MØLLE (2016) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos FONDEN DANWATCH (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANDELSKASSEN OIKOS (18 år 4 måneder) |
Seed: 1518879333
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1994 i STUBKJÆRS TRÆER V/HENRIK STUBKJÆR med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Henrik Stubkjær der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Henrik i 12 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen skovbrug. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2007.
Tidslinje (8)
-
FONDEN FOR FOLKEUNIVERSITETSCENTERET SKÆRUM MØLLE (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
FONDEN FOR FOLKEUNIVERSITETSCENTERET SKÆRUM MØLLE (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2018
Registreringsdato: 15.02.2018 -
STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2017
Registreringsdato: 14.03.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
03.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Henrik Stubkjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM der præsenterede et overskud på 1.688' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i FONDEN FOR FOLKEUNIVERSITETSCENTERET SKÆRUM MØLLE der præsenterede et underskud på 223' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 4 måneder fra 2024 til 2006 hos ANDELSKASSEN OIKOS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.358' DKK (STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 223' DKK (FONDEN FOR FOLKEUNIVERSITETSCENTERET SKÆRUM MØLLE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.155' DKK (STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.212' DKK (FONDEN FOR FOLKEUNIVERSITETSCENTERET SKÆRUM MØLLE).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Thomas Frank.