Mikkel Trabjerg Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tt Data V/Mikkel Trabjerg Knudsen Og Jesper Algren Thomsen (Ejer) |
Største overskud: | 9.548' DKK KPMG P/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 87.555' DKK KPMG P/S (2022-23) |
Største gæld: | 295.607' DKK KPMG P/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 869 årsværk hos KPMG P/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SKANDERBORG REALSKOLE (3 år 10 måneder) |
Seed: 487211557
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1999 hos Tt Data V/Mikkel Trabjerg Knudsen Og Jesper Algren Thomsen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jesper Algren at Mikkel Trabjerg Knudsen stiftede Tt Data V/Mikkel Trabjerg Knudsen Og Jesper Algren Thomsen den dag i oktober 1999. Titlen som Ejer og Stifter havde Mikkel i 2 år 8 måneder, inden stoppet den 30. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KPMG P/S
Ejerandel: 0%
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
KPMG P/S (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
SATURO ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2007
Registreringsdato: 15.08.2007 -
MODIFY ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2007
Registreringsdato: 15.08.2007
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Reel ejer
25.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
13.12.2006 - 15.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.01.2004 - 15.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2002 - 31.03.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Rikke Friis Ingø.