Jens Kjær Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 1993 (31 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KK 2 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 18.111' DKK KJÆR KNUDSEN A/S (2018) |
Største underskud: | -6.723' DKK JMS DK 10 ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 39.685' DKK KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 36.506' DKK JMS DK 10 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos KJÆR KNUDSEN A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S (24 år 4 måneder) |
Seed: 1642526063
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1993 ved KK 2 A/S (tidligere JENS KJÆR KNUDSEN A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Jens Kjær Knudsen i 17 år 9 måneder, før stoppet den 23. februar 2011.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor murere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. februar 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Møllergård ApS
Via KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S -
JMS DK 10 ApS
Via Møllergård ApS -
KJÆR KNUDSEN EJENDOMME A/S
Via KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S
Direktørposter (4)
-
KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2000 -
JMS DK 10 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2021 -
Møllergård ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2019 -
KJÆR KNUDSEN EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2007
Repræsentant (1)
-
SCI Royal Nordic Chapter
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 27.08.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2000 -
Møllergård ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2019 -
KJÆR KNUDSEN EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.02.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
SCI Royal Nordic Chapter
Tilknyttet som repræsentantDato: 27.08.2023
Registreringsdato: 27.08.2023 -
KJÆR KNUDSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2022
Registreringsdato: 05.04.2022 -
JMS DK 10 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
27.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.08.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.02.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.05.2009 - 01.10.2013
Bestyrelsesmedlem
26.05.2009 - 01.10.2013
Bestyrelsesmedlem
01.03.2017 - 05.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Kjær Knudsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 39.685' DKK. Igennem holdingselskabet KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S har Jens derfor også ejerandele i Møllergård ApS (50-66.65%) og KJÆR KNUDSEN EJENDOMME A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Kjær Knudsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jens Kjær Knudsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved KJÆR KNUDSEN A/S der præsenterede et overskud på 18.111' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved A/S PSE NR. 1259 der præsenterede et underskud på 178' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 4 måneder fra 2000 til i dag hos KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.251' DKK (MØLLERGÅRDEN, HOLBÆK ApS (Nu: Møllergård ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 135' DKK (KJÆR KNUDSEN EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.685' DKK (KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 989' DKK (ON IT ApS (Nu: CyberOne ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Aksel Voigt.