Birgit Dahl Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Decodahl V/Birgit Dahl Kristensen (Ejer) |
Største overskud: | 73' DKK BIOETHANOL DENMARK ApS (Nu: BIOFUEL DENMARK ApS) (2016) |
Største underskud: | -199' DKK Tobberup IVS (Nu: Tobberup ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 56' DKK BIOETHANOL DENMARK ApS (Nu: BIOFUEL DENMARK ApS) (2017) |
Største gæld: | 1.715' DKK Tobberup IVS (Nu: Tobberup ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Decodahl V/Birgit Dahl Kristensen (24 år 11 måneder) |
Seed: 1018124862
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1999 i Decodahl V/Birgit Dahl Kristensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Birgit Dahl Kristensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Birgit nu bestreddet i 24 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Decodahl V/Birgit Dahl Kristensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tobberup ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BIOFUEL DENMARK ApS
Via Tobberup ApS
Direktørposter (1)
-
Tobberup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2017
Tidslinje (17)
-
BIOFUEL DENMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2022
Registreringsdato: 12.07.2022 -
BIOFUEL DENMARK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2022
Registreringsdato: 12.07.2022 -
BIOFUEL DENMARK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Birgit har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2017 - 13.04.2020
Bestyrelsesmedlem
14.04.2020 - 28.02.2022
Reel ejer
21.12.2020 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - 12.07.2022
Ejerandel: 34% -
Ejer
10.03.2020 - 20.08.2020
Direktør
27.03.2020 - 20.08.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
03.12.2017 - 27.11.2018
Ejer og Direktør
03.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Tobberup IVS (Nu: Tobberup ApS) kunne offentliggøre et overskud på 6' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Tobberup IVS (Nu: Tobberup ApS) kunne offentliggøre et underskud på 199' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 199' DKK (Tobberup IVS (Nu: Tobberup ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4' DKK (BIOETHANOL DENMARK ApS (Nu: BIOFUEL DENMARK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -271' DKK (Tobberup IVS (Nu: Tobberup ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Torben Krebs Niemann Jensen.