Pia Monique Selchau-Mark
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kollerup Gods V/Pia Monique Selchau-Mark (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kollerup Gods V/Pia Monique Selchau-Mark (19 år 11 måneder) |
Seed: 554465882
Det startede for alvor en dag i 2000 hos Kollerup Gods V/Pia Monique Selchau-Mark med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Pia Monique Selchau-Mark der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Pia i 19 år 11 måneder, før stoppet d. 10. december 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kollerup Gods I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Kollerup Gods V/Pia Monique Selchau-Mark (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.12.2019
Registreringsdato: 10.12.2019 -
Kollerup Gods I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019 -
KOLLERUPGODS HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2011
Registreringsdato: 28.06.2011
Blå bog (fortsat)
Pia har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 10.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.05.2006 - 28.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Niels Christian Selchau-mark.