Carina Elsted Bergstedt
Erhvervsaktiv siden: | 21. okt. 1974 (49 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELSTED INVEST A/S. GREDSTEDBRO (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ELSTED INVEST A/S. GREDSTEDBRO (28 år 3 måneder) |
Seed: 2047662264
Det startede for nu meget længe siden i ELSTED INVEST A/S. GREDSTEDBRO (tidligere PERROT VANDINGSANLÆG A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Carina Elsted Bergstedt i 28 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 27. januar 2003.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. maj 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bergstedts Bageri v/Kim Bergstedt & Carina Bergstedt i/s
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
PERROT VANDINGSANLÆG A/S (Nu: ELSTED INVEST A/S. GREDSTEDBRO)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2003
Registreringsdato: 27.01.2003 -
Rådhus Conditoriet V/Kim Bergstedt & Carina Hansen (Nu: Bergstedts Bageri v/Kim Bergstedt & Carina Bergstedt i/s) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.1999
Registreringsdato: 01.11.1999 -
PERROT VANDINGSANLÆG A/S (Nu: ELSTED INVEST A/S. GREDSTEDBRO)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.1974
Registreringsdato: 21.10.1974
Blå bog (fortsat)
Carina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
21.10.1974 - 27.01.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Carina' netværk er Kim Bergstedt.