Hans Martin Chege Hansgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hr Nils Christian Bach m fl (Ejer) |
Største overskud: | 2.445' DKK HANSGAARD INVEST ApS (2015) |
Største underskud: | -28.111' DKK STAUNING WHISKY HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 262.199' DKK STAUNING WHISKY HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 497' DKK STAUNING WHISKY HOLDING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BUYDANISHDESIGN.COM ApS (Nu: JUSTIN\CASE ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HANSGAARD INVEST ApS (17 år) |
Seed: 1013991354
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1999 hos Hr Nils Christian Bach m fl (tidligere Justin/Case/Buydanishdesign.Com/ Runmand.Dk v/H M B Hansgaard M Fl) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jesper Olesen at Hans Martin Chege Hansgaard stiftede Hr Nils Christian Bach m fl den dag i november 1999. Titlen som Ejer og Stifter havde Hans i 10 måneder, inden stoppet den 1. september 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANSGAARD INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Veloropa ApS
Via HANSGAARD INVEST ApS -
Brdr. Bisp ApS
Via HANSGAARD INVEST ApS -
STAUNING WHISKY HOLDING ApS
Via HANSGAARD INVEST ApS -
STAUNING WHISKY A/S
Via STAUNING WHISKY HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Brdr. Bisp ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2019 -
HANSGAARD INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Dato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
Brdr. Bisp ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2019
Registreringsdato: 22.11.2019 -
STAUNING WHISKY HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2015
Registreringsdato: 17.11.2015
Navnehistorik (2)
-
05.03.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 04.03.2024
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.09.2007 - 17.11.2015
Ejer
24.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% Via HANSGAARD INVEST ApS -
Stifter og Ejer
01.03.2002 - 14.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2005 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor HANSGAARD INVEST ApS fremviste et overskud på 2.445' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Brdr. Bisp ApS fremviste et underskud på 35' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28.111' DKK (STAUNING WHISKY HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 262.199' DKK (STAUNING WHISKY HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -59' DKK (BUYDANISHDESIGN.COM ApS (Nu: JUSTIN\CASE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Lasse Svoldgaard Vesterby.