Jesper Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hr Nils Christian Bach m fl (Ejer) |
Største overskud: | 2.201' DKK Biggerthings.io IVS (Nu: Biggerthings.io ApS) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.288' DKK Biggerthings.io IVS (Nu: Biggerthings.io ApS) (2023) |
Største gæld: | 8.123' DKK Biggerthings.io IVS (Nu: Biggerthings.io ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Biggerthings.io IVS (Nu: Biggerthings.io ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Delusion of Grandeur - Holding ApS (6 år 11 måneder) |
Seed: 1087250044
Det hele startede for alvor en dag i 1999 ved Hr Nils Christian Bach m fl (tidligere Justin/Case/Buydanishdesign.Com/ Runmand.Dk v/H M B Hansgaard M Fl) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Hans Martin Chege Hansgaard at Jesper Olesen stiftede Hr Nils Christian Bach m fl den dag i november 1999. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jesper i 1 år 9 måneder, før stoppet den 31. august 2001.
Virksomheden opererede indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Delusion of Grandeur - Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Sølbech Holding IVS (Nu: Delusion of Grandeur - Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
Oben Und Unten (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018 -
Sølbech Holding IVS (Nu: Delusion of Grandeur - Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.10.2017
Registreringsdato: 15.10.2017
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.10.2017 - 23.08.2022
Ejer
15.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.10.2017 - 10.08.2021
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.04.2014 - 30.04.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Justin/Case/Buydanishdesign.Com/ Runmand.Dk v/H M B Hansgaard M Fl (Nu: Hr Nils Christian Bach m fl)Stifter og Ejer
01.11.1999 - 31.08.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jesper Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Delusion of Grandeur - Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2020 kunne fremvise en egenkapital på 438' DKK. Igennem holdingselskabet Delusion of Grandeur - Holding ApS har Jesper derfor også ejerandele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Olesen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Sølbech Holding IVS (Nu: Delusion of Grandeur - Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 198' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.201' DKK (Biggerthings.io IVS (Nu: Biggerthings.io ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.288' DKK (Biggerthings.io IVS (Nu: Biggerthings.io ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.088' DKK (Biggerthings.io IVS (Nu: Biggerthings.io ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Jørgen Hauschildt.