Per Alsted Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. okt. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PW HOLDING HORSENS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.598' DKK ALSTED METALVAREFABRIK A/S (Nu: ALSTED METAL A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -828' DKK ALUMI LIGHTDESIGN ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 17.631' DKK ALSTED METALVAREFABRIK ApS (Nu: PW HOLDING HORSENS A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 6.555' DKK ALSTED METALVAREFABRIK A/S (Nu: ALSTED METAL A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos ALSTED METALVAREFABRIK A/S (Nu: ALSTED METAL A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af PW HOLDING HORSENS A/S (37 år 11 måneder) |
Seed: 2117550946
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1986 ved PW HOLDING HORSENS A/S (tidligere ALSTED METALVAREFABRIK ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Stifter og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Alsted Christensen i 4 år, før stoppet den 16. november 1990.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af elektriske belysningsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 191' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PW HOLDING HORSENS A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ALUMI LIGHTDESIGN ApS
Via PW HOLDING HORSENS A/S -
PW Ejendomme Horsens ApS
Via PW HOLDING HORSENS A/S
Direktørposter (2)
-
PW HOLDING HORSENS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.1986 -
ALUMI LIGHTDESIGN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2014
Bestyrelsesposter (3)
-
ALSTED METAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2002 -
PW HOLDING HORSENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2001 -
ALUMI LIGHTDESIGN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
PW HOLDING HORSENS A/S (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
ALSTED METALVAREFABRIK A/S (Nu: PW HOLDING HORSENS A/S) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.11.2023
Registreringsdato: 19.11.2023 -
ALUMI LIGHTDESIGN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
21.10.1986 - 16.11.1990
Direktør
21.10.1986 - Stadig aktiv
Ejer
02.11.2001 - 19.11.2023
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
02.11.2001 - Stadig aktiv
Ejer
20.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
26.05.2014 - 30.12.2020
Direktør
26.05.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - 17.05.2021
Reel ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Direktør
06.09.2002 - 25.11.2020
Bestyrelsesmedlem
06.09.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2015 - 17.01.2019
Ejerandel: 35% -
Direktør
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejer
15.09.2016 - 17.09.2017
Reel ejer
17.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.08.2008 - 07.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ALSTED METALVAREFABRIK A/S (Nu: ALSTED METAL A/S) kunne offentliggøre et overskud på 5.598' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ALUMI LIGHTDESIGN ApS kunne offentliggøre et underskud på 828' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Mikkel Alsted Christensen.