Martin Bogø Norvit
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cand.Alt v/Martin Einicke (Ejer) |
Største overskud: | 2.029' DKK NMN Ejendomme ApS (2023) |
Største underskud: | -185' DKK NMN Ejendomme ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.941' DKK NMN Ejendomme ApS (2023) |
Største gæld: | 5.853' DKK NMN Ejendomme ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cand.Alt v/Martin Einicke (2 år 10 måneder) |
Seed: 1136416319
Karrieren som erhvervsleder startede i 1999 hos Cand.Alt v/Martin Einicke (tidligere Km Rengøring v/Martin Einicke) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Bogø Norvit der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 2 år 10 måneder, før stoppet d. 30. september 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen vognmandsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Norvit Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NMN Ejendomme ApS
Via Norvit Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Norvit Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2022 -
NMN Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2022
Tidslinje (9)
-
NMN Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022 -
Norvit Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022 -
Norvit Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.07.2012 - 01.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
23.11.1999 - 30.09.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Bogø Norvit er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Norvit Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19' DKK. Gennem holdingselskabet Norvit Holding ApS har Martin derfor også andele i NMN Ejendomme ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Martin Bogø Norvit, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor NMN Ejendomme ApS kunne fremvise et overskud på 2.029' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor NMN Ejendomme ApS kunne fremvise et underskud på 185' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.029' DKK (NMN Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (Norvit Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.941' DKK (NMN Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 19' DKK (Norvit Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Natacha Koch Haslund.