Jørgen Lysbjerg Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jørgen Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 21.076' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2023) |
Største underskud: | -36.901' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2022) |
Største egenkapital: | 357.878' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2021) |
Største gæld: | 37.532' DKK Ø/strøm A/S (2022) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jørgen Jensen (24 år 11 måneder) |
Seed: 1444422607
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1999 hos Jørgen Jensen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jørgen Lysbjerg Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jørgen nu besiddet i 24 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jørgen Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
VEKSEL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2023 -
FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2023 -
Ø/strøm A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
LEF VIND 2 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
LEF VIND 1 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
VEKSEL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2017 - 28.06.2021
Bestyrelsesmedlem
29.06.2021 - 29.06.2023
Bestyrelsesmedlem
30.06.2023 - 20.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2017 - 28.06.2021
Bestyrelsesmedlem
29.06.2021 - 29.06.2023
Bestyrelsesmedlem
30.06.2023 - 20.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2017 - 25.04.2021
Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - 29.06.2023
Bestyrelsesmedlem
30.06.2023 - 19.12.2023
Bestyrelsesmedlem
20.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2021 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Lysbjerg Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING der præsenterede et overskud på 21.076' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING der præsenterede et underskud på 36.901' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2017 til 2021 hos Ø/strøm A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 21.076' DKK (FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 133' DKK (Ø/strøm A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 341.045' DKK (FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 391' DKK (LEF VIND 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Lars Birk Rasmussen.