Mikael Dich
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Liab Electronics I/S (Ejer) |
Største overskud: | 361' DKK LIAB ApS (2020) |
Største underskud: | -413' DKK LIAB ApS (2018) |
Største egenkapital: | 1.127' DKK LIAB HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.501' DKK SLAPPUK ApS (2017) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos LIAB ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af LIAB HOLDING ApS (21 år) |
Seed: 1800779365
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1999 hos Liab Electronics I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Ulrich Vesterager Gothelf at Mikael Dich stiftede Liab Electronics I/S den dag i december 1999. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mikael i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 1. november 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af computere og andet it-udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. november 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LIAB HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Vild Byg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LIAB ApS
Via LIAB HOLDING ApS -
SLAPPUK ApS
Via Vild Byg ApS
Direktørposter (1)
-
Vild Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
LIAB HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.2008
Tidslinje (26)
-
LIAB ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
SLAPTOY ApS (Nu: SLAPPUK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.01.2022
Registreringsdato: 06.01.2022 -
Vild Byg IVS (Nu: Vild Byg ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2018
Registreringsdato: 02.10.2018
Blå bog (fortsat)
Mikael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
02.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.09.2003 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2008 - 18.05.2017
Bestyrelsesmedlem
27.02.2008 - 01.12.2022
Reel ejer
01.01.2017 - 20.10.2019
Reel ejer
21.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.02.2013 - 06.01.2022
Ejer
01.01.2014 - 18.05.2017
Reel ejer
01.01.2017 - 27.08.2018
Reel ejer
28.08.2018 - 20.10.2019
Reel ejer
21.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter og Direktør
16.09.2003 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.02.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2017 - 20.10.2019
Reel ejer
21.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2012 - 30.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikael Dich er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Vild Byg ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 316' DKK.
• LIAB HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 316' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mikael Dich, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor LIAB ApS kunne offentliggøre et overskud på 361' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor LIAB ApS kunne offentliggøre et underskud på 413' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 134' DKK (LIAB ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 270' DKK (SLAPPUK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.127' DKK (LIAB HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -269' DKK (SLAPPUK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Lars Peter Nitschke.