Thomas Fest
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fest.Dk V/Thomas Fest (Ejer) |
Største overskud: | 1.618' DKK FEST DATA A/S (Nu: fest.dk A/S) (2016) |
Største underskud: | -747' DKK VICH 5923 ApS (Nu: FEST HOLDING ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 1.935' DKK FEST DATA A/S (Nu: fest.dk A/S) (2016) |
Største gæld: | 1.730' DKK VICH 5923 ApS (Nu: FEST HOLDING ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FEST DATA A/S (Nu: fest.dk A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af FEST HOLDING ApS (24 år 7 måneder) |
Seed: 1712765463
Det begyndte den dag i 1999 i Fest.Dk V/Thomas Fest i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Thomas Fest der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Thomas i 1 år 2 måneder, inden stoppet d. 14. februar 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. februar 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
fest.dk A/S
Via FEST HOLDING ApS -
ARCHER ApS
Via FEST HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
ARCHER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2011 -
FEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2000 -
fest.dk A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
fest.dk A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
YOUR FIRST GAME A/S (Nu: YOUR FIRST GAME 1 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2017
Registreringsdato: 07.06.2017 -
TALK IP ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.02.2015
Registreringsdato: 12.02.2015 -
ARCHER ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.04.2013
Registreringsdato: 08.04.2013
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
11.04.2000 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.04.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.02.2000 - Stadig aktiv
Direktør
06.04.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2012 - 07.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.08.2010 - 12.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
05.05.2011 - 08.04.2013
Direktør
05.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Thomas Fest er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FEST HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 106' DKK. Gennem sit holdingselskab FEST HOLDING ApS har Thomas dermed også andele i fest.dk A/S (100%) & ARCHER ApS (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Thomas Fest, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FEST DATA A/S (Nu: fest.dk A/S) landede et overskud på 1.618' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor VICH 5923 ApS (Nu: FEST HOLDING ApS) landede et underskud på 747' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 59' DKK (ARCHER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 223' DKK (FEST DATA A/S (Nu: fest.dk A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 392' DKK (ARCHER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -347' DKK (FEST DATA A/S (Nu: fest.dk A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Claus Resen Steenstrup.