Henrik Trolle Sutrow
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Henrik Sutrow (Ejer) |
Største overskud: | 3.624' DKK MHEC ApS (2013-14) |
Største underskud: | -92' DKK TT INVEST DANMARK ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 2.839' DKK MHEC ApS (2013-14) |
Største gæld: | 5.120' DKK TT INVEST DANMARK ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HS Manpower og Handel ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af HK manpower og handel IVS (4 år 1 måned) |
Seed: 258698741
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1999 hos Henrik Sutrow som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henrik Trolle Sutrow der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Henrik i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 3. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALSinNOVAtion ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hermans Auto & MC ApS UNDER KONKURS
Via ALSinNOVAtion ApS
Direktørposter (1)
-
ALSinNOVAtion ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2024 Ny
Tidslinje (42)
-
ALSinNOVAtion ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
ALSinNOVAtion ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
ALSinNOVAtion ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
15.01.2021 - 20.08.2024
Reel ejer
15.01.2021 - 07.01.2022
Ejer
06.04.2022 - 20.08.2024
Ejer og Direktør
26.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.03.2019 - 10.02.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.12.2018 - 10.02.2023
Direktør
17.12.2018 - 27.08.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.04.2022 - 02.05.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor MHEC ApS fremviste et overskud på 3.624' DKK.