Maria Høgh Heilmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Maria Mo V/Maria Mouridsen (Ejer) |
Største overskud: | 10.784' DKK AIAYU ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 23.621' DKK AIAYU ApS (2023) |
Største gæld: | 11.387' DKK AIAYU ApS (2021) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos AIAYU ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FORMULA UNO ApS (10 år 9 måneder) |
Seed: 215527361
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1999 ved Maria Mo V/Maria Mouridsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Maria Høgh Heilmann der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Maria i 9 måneder, før stoppet den 1. september 2000.
Virksomheden opererede indenfor formgivning og industrielt design. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FORMULA UNO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AIAYU ApS
Via FORMULA UNO ApS
Direktørposter (1)
-
FORMULA UNO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
AIAYU ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2018
Registreringsdato: 26.02.2018 -
AIAYU ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2016
Registreringsdato: 13.12.2016 -
AIAYU ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2016
Registreringsdato: 12.12.2016
Blå bog (fortsat)
Maria har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Direktør
20.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.06.2007 - 12.04.2013
Bestyrelsesmedlem
12.04.2013 - 12.12.2016
Bestyrelsesmedlem
13.12.2016 - 26.02.2018
Reel ejer
13.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.06.2006 - 31.08.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2005 - 10.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.1999 - 01.09.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FORMULA UNO ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.218' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.600' DKK (AIAYU ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.621' DKK (AIAYU ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.798' DKK (FORMULA UNO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Maria Møgelberg Glæsel.