Per Thomas Hviid Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Per Thomas Hviid Møller (Ejer) |
Største overskud: | 1.003' DKK VANAS ApS (2014) |
Største underskud: | -356' DKK VANAS HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.628' DKK VANAS HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.245' DKK VANAS NATUR & VAND ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VANAS HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Per Thomas Hviid Møller (19 år 10 måneder) |
Seed: 1877078896
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved Per Thomas Hviid Møller med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Per Thomas Hviid Møller der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Per i 19 år 10 måneder, før stoppet den 15. november 2019.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. november 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VANAS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VANAS NATUR & VAND ApS
Via VANAS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
VANAS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2011 -
VANAS NATUR & VAND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Naturentreprise A/S
Fratrådt som direktørDato: 10.12.2021
Registreringsdato: 10.12.2021 -
Naturentreprise A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2021
Registreringsdato: 10.12.2021 -
VANAS ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.05.2015 - 10.12.2021
Reel ejer
13.05.2015 - 10.12.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
24.02.2011 - 05.07.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 15.11.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Per Thomas Hviid Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VANAS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.628' DKK. Igennem holdingselskabet VANAS HOLDING ApS har Per derfor også ejerandele i VANAS NATUR & VAND ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Per Thomas Hviid Møller, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor VANAS ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.003' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor VANAS HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 356' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 639' DKK (VANAS HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.628' DKK (VANAS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 138' DKK (VANAS NATUR & VAND ApS).