Claus Quisgaard Trentel
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANLUT I/S (Ejer) |
Største overskud: | 837' DKK JLT Denmark A/S (Nu: JLT Specialty Insurance Broker A/S) (2018) |
Største underskud: | -24.182' DKK LIB Denmark ApS (Nu: Lockton Insurance Brokers Denmark ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 4.707' DKK LIB Denmark ApS (Nu: Lockton Insurance Brokers Denmark ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 36.795' DKK JLT Denmark A/S (Nu: JLT Specialty Insurance Broker A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos LIB Denmark ApS (Nu: Lockton Insurance Brokers Denmark ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MLI ACQ SPV2 ApS (11 år 5 måneder) |
Seed: 319674882
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1999 i DANLUT I/S i hvervet som Ejer. Claus Quisgaard Trentel købte sig ind i virksomheden den 1. januar 1999 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Claus af: Lars Mark Poulsen og Ulrich Nissen. Hvervet som Ejer havde Claus i 1 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2012.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
OBTON SOLENERGI LETANG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
MLI ACQ SPV1 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
MLI ACQ SPV2 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Manik ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S OBTON SOLENERGI LETANG
Via OBTON SOLENERGI LETANG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
MS 2018 ApS
Via MLI ACQ SPV1 ApS
Direktørposter (2)
-
Lockton Insurance Brokers Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2020 -
Manik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Manik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
Manik ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.11.2021
Registreringsdato: 09.11.2021 -
LIB Denmark ApS (Nu: Lockton Insurance Brokers Denmark ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
25.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
25.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Claus Quisgaard Trentel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Manik ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 33' DKK. Gennem sit holdingselskab Manik ApS har Claus dermed også andele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Claus Quisgaard Trentel, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor K/S OBTON SOLENERGI LETANG landede et overskud på 96' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor LIB Denmark ApS (Nu: Lockton Insurance Brokers Denmark ApS) landede et underskud på 24.182' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5' DKK (OBTON SOLENERGI LETANG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 249' DKK (K/S OBTON SOLENERGI LETANG).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.014' DKK (K/S OBTON SOLENERGI LETANG).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -464' DKK (MLI ACQ SPV1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Morten Revsbech.