Ole Holger Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | OWM-INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.835' DKK GALLERI HABSØ A/S (2016) |
Største underskud: | -153' DKK OHP EJENDOMME ApS (2021) |
Største egenkapital: | 16.596' DKK OHP Holdingselskab af 2. april 2017 ApS (2023) |
Største gæld: | 13.514' DKK GALLERI HABSØ A/S (2016) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos GALLERI HABSØ A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af GALLERI HABSØ A/S (25 år 8 måneder) |
Seed: 230603825
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1986 hos OWM-INVEST ApS (tidligere O.H.P. TRADING, ÅRHUS ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Ole Holger Pedersen i 6 år 3 måneder, før stoppet d. 24. august 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OHP Holdingselskab af 2. april 2017 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
OHP EJENDOMME ApS
Via OHP Holdingselskab af 2. april 2017 ApS -
GALLERI HABSØ A/S
Via OHP Holdingselskab af 2. april 2017 ApS
Direktørposter (3)
-
OHP Holdingselskab af 2. april 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2017 -
GALLERI HABSØ A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.1999 -
OHP EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
BOGSHOPPEN ApS (Nu: OHP EJENDOMME ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.03.2017
Registreringsdato: 29.03.2017 -
GALLERI HABSØ A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.03.2017
Registreringsdato: 29.03.2017 -
OHP Holdingselskab af 2. april 2017 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.03.2017
Registreringsdato: 29.03.2017
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
09.01.2003 - 29.03.2017
Direktør
18.02.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.01.1999 - Stadig aktiv
Direktør
07.01.1999 - Stadig aktiv
Ejer
06.03.2015 - 07.03.2017
Ejer
08.03.2017 - 29.03.2017
Reel ejer
29.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.04.2008 - 14.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.08.2007 - 14.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Holger Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OHP Holdingselskab af 2. april 2017 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.596' DKK. Gennem holdingselskabet OHP Holdingselskab af 2. april 2017 ApS har Ole derfor også andele i OHP EJENDOMME ApS (100%) samt GALLERI HABSØ A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Ole Holger Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor GALLERI HABSØ A/S kunne fremvise et overskud på 2.835' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor OHP EJENDOMME ApS kunne fremvise et underskud på 153' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 641' DKK (OHP Holdingselskab af 2. april 2017 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.596' DKK (OHP Holdingselskab af 2. april 2017 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.547' DKK (OHP EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er René Bysted.