Flemming Hvidberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hopamok Flemming Hvidberg/Søren Hvidberg (Ejer) |
Største overskud: | 3.899' DKK FLH, STRUER ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.851' DKK HVIDBERG A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 14.180' DKK FH INVEST HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 44.791' DKK HVIDBERG A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos HVIDBERG A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af HVIDBERG A/S (21 år 3 måneder) |
Seed: 541333657
Det startede for alvor en dag i 1999 hos Hopamok Flemming Hvidberg/Søren Hvidberg (tidligere Hopamok) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Søren Hvidberg at Flemming Hvidberg stiftede Hopamok Flemming Hvidberg/Søren Hvidberg den dag i november 1999. Titlen som Ejer og Stifter bestred Flemming i 8 år 1 måned, før stoppet d. 31. december 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen forlystelsesparker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FH INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HVIDBERG A/S
Via FH INVEST HOLDING ApS -
FLH, STRUER ApS
Via FH INVEST HOLDING ApS -
Bærebyg ApS
Via FH INVEST HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
FLH, STRUER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2008 -
FH INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2003 -
HVIDBERG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
Bærebyg ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2022 -
HVIDBERG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2003
Tidslinje (12)
-
Bærebyg ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Bærebyg ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
Bærebyg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.09.2019
Registreringsdato: 16.09.2019
Blå bog (fortsat)
Flemming har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.07.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.05.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.12.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Reel ejer og Direktør
16.09.2019 - 31.12.2023
Reel ejer
09.10.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.11.1999 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor FLH, STRUER ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.899' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor HVIDBERG A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.851' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 227' DKK (FLH, STRUER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.851' DKK (HVIDBERG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 12.799' DKK (FH INVEST HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -260' DKK (Bærebyg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Jørgen Nielsen.