Julius Miland Garde
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Clueworks (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kædesmeden I/S (2 år 9 måneder) |
Seed: 831411992
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2000 hos Clueworks som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Julius Miland Garde der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Julius i 1 år 8 måneder, inden stoppet den 10. september 2001.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BikeLab CPH ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
BikeLab CPH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2024
Tidslinje (10)
-
BikeLab CPH ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
BikeLab CPH ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
Kædesmeden I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024
Blå bog (fortsat)
Julius har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
30.06.2021 - 04.04.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
17.12.2002 - 01.01.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2002 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 10.09.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Julius' netværk er Storm Max Kjellberg.