Erik Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Erhvervsfysioterapeuten /Erik Schmidt (Ejer) |
Største overskud: | 205' DKK R FYS ApS (2020-21) |
Største underskud: | -846' DKK R FYS ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 579' DKK E & Co Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 1.497' DKK Nomotus ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos R FYS ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af ERIK SCHMIDT HOLDING ApS (16 år) |
Seed: 241590546
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1999 ved Erhvervsfysioterapeuten /Erik Schmidt (tidligere Erik Schmidt) i rollen som Ejer. Erik Schmidt erhvervede virksomheden Erhvervsfysioterapeuten /Erik Schmidt d. 1. januar 1999. Erik der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Erik i 10 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2009.
Virksomheden opererede indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERIK SCHMIDT HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
E & Co Holding ApS
Via ERIK SCHMIDT HOLDING ApS -
R FYS ApS
Via E & Co Holding ApS -
Nomotus ApS
Via E & Co Holding ApS
Direktørposter (4)
-
E & Co Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2022 -
Nomotus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2019 -
ERIK SCHMIDT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2008 -
R FYS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
ERIK SCHMIDT HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
ERIK SCHMIDT HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
E & Co Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
27.08.2008 - 24.05.2023
Direktør
27.08.2008 - Stadig aktiv
Ejer
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Reel ejer
17.05.2022 - 30.08.2022
Direktør
17.05.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Reel ejer
13.11.2019 - 07.06.2022
Direktør
13.11.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Reel ejer
27.08.2008 - 07.06.2022
Direktør
27.08.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Ejer
01.01.1999 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Erik Schmidt ejer desuden også holdingselskabet E & Co Holding ApS (ejer lige nu 60%). Gennem holdingselskabet E & Co Holding ApS ejes der også andele i R FYS ApS (100%) og Nomotus ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Erik Schmidt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor R FYS ApS kunne fremvise et overskud på 205' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor R FYS ApS kunne fremvise et underskud på 846' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 636' DKK (E & Co Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -57' DKK (E & Co Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.300' DKK (ERIK SCHMIDT HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Vibeke Nørlem.